zum Hauptmenü
zum Inhalt
Aargau Digital
Schnellsuche:
OK
Erweiterte Suche
Home
Neuzugänge
Alle Sammlungen
Acta Helvetica
Listen
Titel
Jahr
Clouds
Jahre
Orte
Zeiträume
11
Einträge für
1621-1630
1
Einträge für
1641-1650
Orte
12
Einträge für
Sitten (Sion) VS (Bistum)
11
Einträge für
Heiliger Stuhl (Vatikan)
11
Einträge für
Wallis
8
Einträge für
Luzern
8
Einträge für
Orte, Katholische
8
Einträge für
Zug (Stadt und Amt)
7
Einträge für
Frankreich
6
Einträge für
Sitten (Sion) VS
5
Einträge für
Rom
2
Einträge für
Baden AG
2
Einträge für
Schwyz
2
Einträge für
Solothurn
2
Einträge für
Thurgau
1
Einträge für
Aadorf TG
1
Einträge für
Appenzell-Innerrhoden
1
Einträge für
Basel (Bistum)
1
Einträge für
Bern
1
Einträge für
Birmenstorf AG
1
Einträge für
Birmenstorf AG, Sigristengütlein
1
Einträge für
Bischofszell TG (Kloster)
1
Einträge für
Bremgarten AG
1
Einträge für
Bünden (Grisons) GR
1
Einträge für
Chur (Bistum) GR
1
Einträge für
Frauenfeld TG
1
Einträge für
Freiburg im Uechtland
1
Einträge für
Gaster SG
1
Einträge für
Generalstaaten (Niederlande)
1
Einträge für
Glarus
1
Einträge für
Hohenrain LU (Kommende)
1
Einträge für
Konstanz (Bistum) CH-DEU
1
Einträge für
Lausanne VD (Bistum)
1
Einträge für
Lyon FRA
1
Einträge für
Orte, Eidgenössische
1
Einträge für
Ravensburg DEU
1
Einträge für
Rheintal SG
1
Einträge für
Sankt Gallen (Kloster)
1
Einträge für
Uri
1
Einträge für
Uznach SG
1
Einträge für
Wallis (Zenden)
1
Einträge für
Weinfelden TG
1
Einträge für
Zug
1
Einträge für
Zürich
Zeige 32 weitere
Zeige erste 10
Personen
12
Einträge für
Urban VIII. (Maffeo Barberini), (1568-1644), Papst
11
Einträge für
Jost, Hildebrand II. (1585-1638)
11
Einträge für
Zurlauben, Konrad III. (1571-1629)
7
Einträge für
Scappi, Alessandro (um1572-1650)
5
Einträge für
Bourbon, De, Ludwig XIII. der Gerechte (1601-1643), König von Frankreich
4
Einträge für
Hafner, Viktor (1584-1635)
4
Einträge für
Montenach, Von, Johann Daniel (1588-1663)
3
Einträge für
Miron, Robert (1569-1641), Sieur de Tremblay
3
Einträge für
Riedmatten, Von, Adrian II. (um1550/55-1613), Abt von Saint-Maurice
3
Einträge für
Wallier, Heinrich (1574-1641)
2
Einträge für
Jordan, Johann (um1494-1565)
2
Einträge für
Platea, De, Philipp II. (-1538)
2
Einträge für
Riedmatten, Von, Adrian I. (-1548)
2
Einträge für
Riedmatten, Von, Hildebrand (-1604)
2
Einträge für
Theler, Heinrich
1
Einträge für
Andermatt, Hans Jakob
1
Einträge für
Brandenberg, Franz (1609-1681)
1
Einträge für
Brandenberg, Jakob
1
Einträge für
Cicero, Marcus Tullius
1
Einträge für
Farnese, Girolamo (1599-1668), Kardinal
1
Einträge für
L'Aubespine, De, Charles (1580-1653), Marquis de Châteauneuf
1
Einträge für
Phélypeaux, Raymond (1560-1629), Sieur d'Herbaut
1
Einträge für
Rugg von Tanneck, Agnes
1
Einträge für
Schön, Christian
1
Einträge für
Staub, Hans
1
Einträge für
Tritt von Wilderen, Hans Melchior (-1664)
1
Einträge für
Venturellus, Matthias
1
Einträge für
Vialard, Michel (-1634)
1
Einträge für
Zurlauben, Beat II. (1597-1663), genannt Spitzbart
Zeige 19 weitere
Zeige erste 10
12
Neuzugänge
zu den Filteroptionen
vom 28.5.2019
19 :
Schreiben der Gesandten der Sieben Katholischen Orte in Solothurn an der Tagsatzung vom 30. Dezember bis 6. Januar 1627 an Landeshauptmann und Landrat Wallis über die Resignation des Bischofs von Sitten
01.01.1627
157/19
136 :
Zitationsschreiben von Girolamo Farnese, Nuntius, zuhanden des Stifts Bischofszell
17.11.1642
103/136
91 :
Schreiben der Tagsatzungsgesandten in Solothurn der Neun Katholischen Orte sowie der Abtei Sankt Gallen an Urban VIII., Papst
01.01.1627
98/91
120 :
Abschied der Tagsatzung in Luzern der Sieben Katholischen Orte in Sachen Streitigkeiten des Wallis mit Hildebrand II. Jost, Bischof von Sitten
21.01.1628
97/120
44 :
Schreiben der Tagsatzungsgesandten der Sieben Katholischen Orte in Luzern an Landeshauptmann und Landrat Wallis
07.1627
73/44
26 :
Schreiben von Sebastian Zuber an Konrad III. Zurlauben, Altammann und Stadt- und Amtrat, Zug
02.03.1628
67/26
175 :
Schreiben der Tagsatzungsgesandten der Sieben Katholischen Orte in Luzern an Raymond Phelypeaux, Sieur d'Herbaut, französischer Secrétaire d'état aux affaires étrangères
nach 21.01.1628
60/175
176 :
Schreiben der Tagsatzungsgesandten der Sieben Katholischen Orte in Luzern an Ludwig XIII., König von Frankreich
nach 21.01.1628
60/176
14 :
Erklärung der Gesandten der Sieben Katholischen Orte in Luzern gegenüber Alessandro Scappi, Nuntius, wegen Heinrich Theler, Domherr und Pfarrer von Sitten
01.1628
33/14
53 :
Instruktion von Stadt und Amt Zug auf die Konferenz der Fünf Katholischen Orte in Luzern vom 7. Dezember 1627
07.12.1627
9/53
59 :
Schreiben von Wallis an Sieben Katholischen Orte
18.06.1627
5/59
53 :
Schreiben der Schultheissen, Landammänner und Räte der Sieben Katholischen Orte an Konrad III. Zurlauben, an Johann Daniel von Montenach und an Viktor Haffner, ihre ins Wallis entsandten Miträte
19.06.1627
2/53